Libellé | Date de début | Date de fin | Clé | Type d'information |
---|---|---|---|---|
Choffel, Maurice - Naissance | 1875-00-00 | Info48441 | Naissance | |
Choffel, Maurice - Sous directeur de l'usine Poirier de la Société des Matières Colorantes de Saint-Denis | 1901-12-15 | 1914-01-01 | Info48474 | Fonction (exercice de la ) |
Choffel, Maurice - Directeur de l'usine Poirier de la Société des Matières Colorantes de Saint-Denis | 1914-01-01 | 1918-12-31 | Info48443 | Fonction (exercice de la ) |
Choffel, Maurice - Directeur commun des usines Poirier et Dalsace de la Société des Matières Colorantes de Saint-Denis | 1919-01-01 | 1927-02-09 | Info48475 | Fonction (exercice de la ) |
Choffel, Maurice - Administrateur de la Société des Matières Colorantes de Saint-Denis | 1927-02-09 | 1951-00-00 | Info48444 | Fonction (exercice de la ) |
Choffel, Maurice - Décès | 1953-00-00 | Info48445 | Décès |
Libellé | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
---|---|---|---|---|
Choffel, Maurice - Diplômé de l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris (ESPCI) | 1894-00-00 | Qualité (obtenir une) | Info48442 |
Il n'y a pas de contenus pour cet acteur.
Date | Ressource | URI |
---|---|---|
1954 | Nécrologie de : Choffel, Maurice — Bulletin, 1936, n°1-2, janvier-février 1954, pp. 4-6 | |
1954 | Nécrologie de : Choffel, Maurice — Bulletin, 1936, n°1-2, janvier-février 1954, pp. 4-6 |
Il n'y a aucun lien pérenne pour cet acteur.