Libellé de l'information | Date de début | Date de fin | Type d'information | Clé |
---|---|---|---|---|
Lanier, Edmond - Directeur général de la Compagnie Générale Transatlantique | 1958-00-00 | Fonction (exercice de la ) | Info49856 | |
Marie, Jean - Administrateur de la la Compagnie générale transatlantique | 1961-00-00 | Fonction (exercice de la ) | Info50374 | |
Lanier, Edmond - Président de la Compagnie Générale Transatlantique | 1964-00-00 | 1974-00-00 | Fonction (exercice de la ) | Info50308 |
Carour, Roger - Vice-président de la compagnie générale transatlantique | 1974-00-00 | 1975-00-00 | Fonction (exercice de la ) | Info50122 |
Il n'y a aucune entrée de documentation pour cet acteur collectif.
Il n'y a aucun lien pérenne pour cet acteur collectif.